01.01.1941 - 02.01.1941 |
Alfa / Praha |
|
03.01.1941 - 09.01.1941 |
Alfa / Praha |
|
07.01.1941 - 13.01.1941 |
Alfa / Praha |
|
10.01.1941 - 16.01.1941 |
Alfa / Praha |
|
17.01.1941 - 06.02.1941 |
Alfa / Praha |
|
07.02.1941 - 13.02.1941 |
Alfa / Praha |
|
14.02.1941 - 20.02.1941 |
Alfa / Praha |
|
21.02.1941 - 27.02.1941 |
Alfa / Praha |
|
28.02.1941 - 06.03.1941 |
Alfa / Praha |
|
07.03.1941 - 13.03.1941 |
Alfa / Praha |
|
14.03.1941 - 27.03.1941 |
Alfa / Praha |
|
28.03.1941 - 17.04.1941 |
Alfa / Praha |
|
18.04.1941 - 24.04.1941 |
Alfa / Praha |
|
25.04.1941 - 01.05.1941 |
Alfa / Praha |
|
02.05.1941 - 08.05.1941 |
Alfa / Praha |
|
09.05.1941 - 15.05.1941 |
Alfa / Praha |
|
16.05.1941 - 22.05.1941 |
Alfa / Praha |
|
23.05.1941 - 29.05.1941 |
Alfa / Praha |
|
30.05.1941 - 05.06.1941 |
Alfa / Praha |
|
06.06.1941 - 12.06.1941 |
Alfa / Praha |
|
13.06.1941 - 19.06.1941 |
Alfa / Praha |
|
20.06.1941 - 26.06.1941 |
Alfa / Praha |
|
27.06.1941 - 29.06.1941 |
Alfa / Praha |
|
01.07.1941 - 02.07.1941 |
Alfa / Praha |
|
01.07.1941 - 02.07.1941 |
Atlantik / Vlast (Komárov) |
|
04.07.1941 - 10.07.1941 |
Alfa / Praha |
|
04.07.1941 - 04.07.1941 |
Atlantik / Vlast (Komárov) |
|
08.07.1941 - 11.07.1941 |
Atlantik / Vlast (Komárov) |
|
11.07.1941 - 16.07.1941 |
Alfa / Praha |
|
13.07.1941 - 13.07.1941 |
Atlantik / Vlast (Komárov) |
|